Aeg | Perekonnanimi | Eesnimi | Sünniaeg | Vana klubi | Uus klubi | ||
1 | 2.07.2004 | Pustõnski | Bert-Jan | 23.06.1978 | HC Dennis | HC Dennis | laenulepingu pikendamine |
2 | 14.08.2004 | Asszonyi | Zoltan | 14.07.1986 | Siili Palliklubi | Chocolate Boys | klubivahetus |
3 | 14.08.2004 | Ratt | Mihkel | 15.06.1986 | Siili Palliklubi | Chocolate Boys | klubivahetus |
4 | 14.08.2004 | Sidok | Risto | 2.10.1987 | Siili Palliklubi | Chocolate Boys | klubivahetus |
5 | 14.08.2004 | Paist | Aivar | 20.09.1986 | Siili Palliklubi | Chocolate Boys | klubivahetus |
6 | 14.08.2004 | Karu | Martin | 15.03.1986 | Siili Palliklubi | Chocolate Boys | klubivahetus |
7 | 14.08.2004 | Ulitin | Nikita | 7.05.1986 | Siili Palliklubi | Chocolate Boys | klubivahetus |
8 | 14.08.2004 | Selge | Janis | 18.06.1986 | Siili Palliklubi | Chocolate Boys | klubivahetus |
9 | 14.08.2004 | Lepp | Sten-Erik | 30.05.1986 | Siili Palliklubi | Chocolate Boys | klubivahetus |
10 | 14.08.2004 | Kotsar | Priit | 11.07.1981 | OSKAR KPK | Chocolate Boys | klubivahetus |
11 | 14.08.2004 | Vetevool | Vahur | 21.05.1972 | Põlva Käsipalliklubi | Chocolate Boys | klubivahetus |
12 | 14.08.2004 | Riener | Ego | 22.06.1980 | Põlva Käsipalliklubi | Chocolate Boys | klubivahetus |
13 | 14.08.2004 | Patrael | Siim | 18.09.1981 | Põlva Käsipalliklubi | Chocolate Boys | klubivahetus |
14 | 14.08.2004 | Rätsep | Jaanus | 4.10.1967 | Põlva Käsipalliklubi | Chocolate Boys | klubivahetus |
15 | 14.08.2004 | Noodla | Martin | 5.03.1980 | Põlva Käsipalliklubi | Chocolate Boys | klubivahetus |
16 | 14.08.2004 | Noodla | Valdar | 6.07.1981 | Põlva Käsipalliklubi | Chocolate Boys | klubivahetus |
17 | 14.08.2004 | Kibuvits | Marko | 22.03.1983 | OSKAR KPK | Chocolate Boys | klubivahetus |
18 | 14.08.2004 | Naum | Mikola | 7.12.1980 | Viljandi HC | Chocolate Boys | laenulepinguga |
19 | 1.09.2004 | Bramanis | Riho-Bruno | 1.01.1967 | Wakunaga Pharmaceutical | Chocolate Boys | klubivahetus |
20 | 10.08.2004 | Palmar | Kaupo | 24.10.1975 | IFK Ystad HK | SG Flensburg-Handewitt | klubivahetus |
21 | 1.08.2004 | Nelke | Paavo | 13.12.1970 | HC Dennis | Riihimäen Cocks | klubivahetus |